Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Virksomhedsform |
Den 2023-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@kahlke.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: Overhofmesterinde, frøken Louise Grevenkop-Castenskiolds legatstifelse / Fond (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: LOUISE GREVENKOP-CASTENSKIOLDS LE GAT (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldhøj Alle 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldhøj Alle 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2009-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2001-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2001-11-14)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1971-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2001-11-14)
Den 1971-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-12-01 tilføjes Navne: LOUISE GREVENKOP-CASTENSKIOLDS LE GAT (offentliggjort 2021-01-16)
Den 1971-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)