Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Industrivej 22, 6630 Rødding (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Legale ejere: SJ BETONGULVE ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Navne: SJ Equipment A/S (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Reelle ejere: Steffen Ernst Jensen, Esben Bjerg Olesen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Stiftere: Margrethe Wistoft Emborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-29 fjernes Bestyrelse: Steffen Ernst Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-29 fjernes Direktion: Esben Bjerg Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Industrivej 22, 6630 Rødding (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2017-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 14, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-10-02 tilføjes Direktion: Esben Bjerg Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2016-10-02 fjernes Direktion: Steffen Ernst Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Navne: SJ Equipment A/S (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-09-05 fjernes Navne: EMBORG INDUSTRIGULVE A/S (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-05-15 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Anker Kyhn (formand) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2016-05-14 fjernes Bestyrelse: Rasmus Anker Kyhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 14, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2014-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderfenne 12, 6630 Rødding (offentliggjort 2014-09-26)
Den 2014-09-25 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Anker Kyhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-25 fjernes Bestyrelse: Claus Lykke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-25 tilføjes Direktion: Steffen Ernst Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-25 fjernes Direktion: Claus Lykke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-09-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-20 tilføjes Legale ejere: SJ BETONGULVE ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-09-20 tilføjes Reelle ejere: Steffen Ernst Jensen, Esben Bjerg Olesen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-05-03 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørn Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-08 fjernes Bestyrelse: Tom Tønnies (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-25 tilføjes Bestyrelse: Karin Emborg Andreasen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 fjernes Bestyrelse: Kaj Emborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-27 tilføjes Bestyrelse: Kaj Emborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 fjernes Bestyrelse: Margrethe Wistoft Emborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-27 tilføjes Direktion: Claus Lykke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-27 fjernes Direktion: Kaj Emborg (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderfenne 12, 6630 Rødding (offentliggjort 2014-09-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderfenne 12, 6630 Rødding (offentliggjort 2001-08-28)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-03 tilføjes Bestyrelse: Claus Lykke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Olsen Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderfenne 12, 6630 Rødding (offentliggjort 2001-08-28)
Den 1997-03-24 tilføjes Bestyrelse: Margrethe Wistoft Emborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-03-24 tilføjes Direktion: Kaj Emborg (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor håndværk og industri, herunder entreprenørbranchen, og tillige forestå handel og service samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Navne: EMBORG INDUSTRIGULVE A/S (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1997-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Olsen Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-24 tilføjes Stiftere: Margrethe Wistoft Emborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 1997-03-24 tilføjes Vedtægter: 1997-03-24 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1997-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1997-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)