Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 61, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-25 fjernes Bestyrelse: Jørn Carsten Kønig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-25 fjernes Navne: VALBY MULTIHAL FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Revisor: Helge Homann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Bestyrelse: Karsten Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Bestyrelse: Kristian Theodor Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 61, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Bestyrelse: Kristian Theodor Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Torben Mogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Formål: Fonden har til formål at etablere, eje, vedligeholde og udleje en sportshal med multifunktioner - primært til fodbold og atletik - for derved at forbedre disse faci- litetstilbud i Københavns-området samt derigennem højne det sportslige niveau for såvel eliteidrætsudøvere som for børn og voksne. Hallen vil kunne udlejes til andre formål, hvor idrætsformål ikke belægger kapaciteten, for derved at skabe midler til gavn for idrætten. Der er tillagt Dansk Boldspil-Union og Dansk Atletik Forbund særlige brugerrettigheder. Fonden har som subsidiært formål at opføre andre idræts- faciliteter i Københavns Kommune. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden og næstformand i forening eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forneing. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Vedtægter: 2007-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Bestyrelse: Mads Kamp Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Bestyrelse: Erik Tvernø (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: VALBY MULTIHAL FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Tvernø (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-10 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, Helge Homann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)