Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-07-21 fjernes Binavne: INTELLECTUAL CAPITAL NETWORK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrovej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-15 fjernes Navne: IC-NET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Stiftere: Flemming Lind Andersen, Ernst Max Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Bestyrelse: Ernst Max Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-07 fjernes Direktion: Ernst Max Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-15 tilføjes Bestyrelse: Egon Emil Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 fjernes Bestyrelse: Flemming Lind Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 fjernes Bestyrelse: Kenneth Tomas Gosta Erlandsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, rådgivning samt finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 540.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af selskabets direktion sammen med bestyrelsesformanden- (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Vedtægter: 1998-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-16 fjernes Bestyrelse: Henning Kjærvang Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrovej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-04 tilføjes Bestyrelse: Henning Kjærvang Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Binavne: INTELLECTUAL CAPITAL NETWORK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Direktion: Ernst Max Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Navne: IC-NET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Stiftere: Flemming Lind Andersen, Ernst Max Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)