Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 15, 1151 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 fjernes Direktion: Ole Kortzau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 fjernes Navne: OLE KORTZAU GRAFIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Revisor: HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 15, 1151 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Direktion: Ole Kortzau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, distribution og salg af grafik og lignende samt virksom- hed, der efter direktionens skøn står i forbindelse her- med (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Navne: OLE KORTZAU GRAFIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Revisor: Palle Georg Kretzschmar, HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Vedtægter: 1984-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)