Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Opløsningsstrussel seneste | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkeleddet 308, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Direktion: Evan Sørensen Boyford (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-06 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: rejser@boyford.dk (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Legale ejere: Anna Christine Skindersø, Peter Boyford (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Navne: BOYFORD REJSER ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-01-08 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Reelle ejere: Anna Christine Skindersø, Peter Boyford (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Stiftere: Jane Storgaard Boyford (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Evan Sørensen Boyford (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2018-10-31 fjernes Direktion: Peter Boyford (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2016-09-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2014-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeleddet 308, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2014-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosen 314, 2990 Nivå (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2014-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: rejser@boyford.dk (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2014-01-23 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2014-01-08 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-01-08 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2013-12-28 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: Anna Christine Skindersø, Peter Boyford (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2011-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Christine Skindersø, Peter Boyford (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2010-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosen 314, 2990 Nivå (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2010-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 83, 2820 Gentofte (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 fjernes Revisor: TEAM-AUDIT, REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er rejseaktivitet angående rejser, fortrinsvis ud af landet. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2006-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2006-06-29 tilføjes Vedtægter: 2006-06-29 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2006-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 83, 2820 Gentofte (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosen 314, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Direktion: Peter Boyford (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-29 fjernes Direktion: Evan Sørensen Boyford (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosen 314, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-06 tilføjes Direktion: Evan Sørensen Boyford (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-06 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Navne: BOYFORD REJSER ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 1997-02-06 tilføjes Revisor: TEAM-AUDIT, REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 tilføjes Stiftere: Jane Storgaard Boyford (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1997-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-11)