Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Thanning Johansen | 01.02.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Berthel | 24.10.2001 | 01.02.2019 | direktør |
Ole Thisted | 24.10.2001 | 07.06.2011 | direktør |
Hans Albert Hermann Schweers | 24.10.2001 | 24.10.2001 | direktør |
Lars Eriksen | 19.12.1996 | 30.06.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Westy Johannsen | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Thanning Johansen | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Sims | 30.06.2023 | formand |
Karl-Heinz Demsat | 30.06.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Gylling Poulsen | 30.06.2023 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anita Eckardt | 21.01.2021 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Pedersen | 08.10.2020 | 30.06.2023 | formand |
Hans Albert Hermann Schweers | 08.10.2020 | 30.06.2023 | næstformand |
Søren Friis Knudsen | 10.10.2019 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bøgelund Christiansen | 08.10.2015 | 08.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Pedersen | 08.10.2015 | 07.10.2020 | næstformand |
Heidi Sissi Schweers | 29.10.2013 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helle Schweers Lehmann | 29.10.2013 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Pedersen | 30.11.2007 | 07.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Geert Noer | 30.11.2007 | 06.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Albert Hermann Schweers | 24.10.2001 | 07.10.2020 | formand |
Vagn Balling Villadsen | 24.10.2001 | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Albert Hermann Schweers | 24.10.2001 | 24.10.2001 | formand |
Hans Henrik Banke | 12.09.2000 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Würtz Knudsen | 12.09.2000 | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Eriksen | 30.06.2000 | 24.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hansen | 19.12.1996 | 30.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Franz Ludwig Brechmann | 19.12.1996 | 30.06.2000 | formand |