Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Rolf Pedersen | 01.09.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Rolf Pedersen | 01.08.1999 | 01.09.2000 | direktør |
Svend Rolf Pedersen | 28.05.1999 | 01.08.1999 | direktør |
Per Rolf Pedersen | 06.11.1996 | 28.05.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Kjær | 06.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Svend Rolf Pedersen | 28.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Rolf Pedersen | 06.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Philip Anthony Addis | 06.05.2009 | 20.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Rolf Pedersen | 06.11.1996 | 20.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Rolfmark | 06.11.1996 | 10.08.2011 | formand |