Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 9881 Bindslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Bestyrelse: Lars Børge Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Direktion: Arne Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Navne: PH-TRÆLAST. BINDSLEV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Stiftere: Poul Erik Hahn, Lars Christian Hahn, Ina Hilda Hahn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor trælast, tømmerhandel og byggemarked, herunder forestå handel, service of finansiering samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Vedtægter: 2003-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 fjernes Binavne: PH-TRÆLAST, ØSTER VRÅ A/S, PH-TRÆLAST, SKAGEN A/S, PH-TRÆLAST, HIRSTHALS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Hellerung Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Bestyrelse: Allan Mose Baltsersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 9.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-08 fjernes Bestyrelse: Niels Pagter Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 tilføjes Bestyrelse: Allan Mose Baltsersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-09 tilføjes Bestyrelse: Arne Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Hahn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 tilføjes Direktion: Arne Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Direktion: Lars Christian Hahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 4.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 9881 Bindslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-18 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Hahn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Binavne: PH-TRÆLAST, ØSTER VRÅ A/S, PH-TRÆLAST, SKAGEN A/S, PH-TRÆLAST, HIRSTHALS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Direktion: Lars Christian Hahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-18 tilføjes Navne: PH-TRÆLAST. BINDSLEV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Stiftere: Poul Erik Hahn, Lars Christian Hahn, Ina Hilda Hahn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)