Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørneager 14, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Aksel Mathias Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Navne: VOGNMAND JØRN OLSEN TØLLØSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Stiftere: Jørn Preben Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Revisor: Frits Henrik Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-12 tilføjes Direktion: Aksel Mathias Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Direktion: Jørn Preben Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Vedtægter: 1999-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-02 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørneager 14, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Direktion: Jørn Preben Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Navne: VOGNMAND JØRN OLSEN TØLLØSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Revisor: Frits Henrik Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Stiftere: Jørn Preben Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)