Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Brokjær | 24.10.2001 | 25.01.2007 | direktion |
Jens Hjortshøj | 15.06.2001 | 24.10.2001 | direktion |
Bent Brokjær | 15.06.2001 | 15.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kjærgaard | 18.05.2006 | 25.01.2007 | formand |
Bent Brokjær | 15.06.2001 | 25.01.2007 | bestyrelse |
Ole Jensen | 30.09.1998 | 25.01.2007 | bestyrelse |
Jens Refslund | 30.09.1998 | 18.05.2006 | formand |
Jens Hjortshøj | 01.01.1997 | 25.01.2007 | bestyrelse |
Hans Peter Bay Vetterli | 01.01.1997 | 15.06.2001 | bestyrelse |
Erik Maagaard | 01.01.1997 | 30.06.1998 | bestyrelse |