Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-07-05 fjernes Binavne: OFFSHORE SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldenåvej 35-37, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Direktion: Jesper Toftegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: J.B.C. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-07 fjernes Revisor: PER SVENNINGSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-03 tilføjes Navne: J.B.C. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-02 fjernes Navne: SCSK 2001 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-02 tilføjes Direktion: Jesper Toftegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Direktion: Jan Nygaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 tilføjes Revisor: PER SVENNINGSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Revisor: GIDEON-THOMAS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 tilføjes Vedtægter: 1998-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 tilføjes Direktion: Christian Juhl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Direktion: Kim Ove Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Direktion: Jan Nygaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 fjernes Direktion: Christian Juhl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 tilføjes Direktion: Kim Ove Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 tilføjes Revisor: GIDEON-THOMAS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldenåvej 35-37, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Binavne: OFFSHORE SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: SCSK 2001 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)