Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-20 fjernes Binavne: A/S AUTOGÅRDEN THISTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvevej 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Bestyrelse: Hans-Peder Hedelund Hessel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Direktion: Bjarne Hedelund Hessel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Navne: EJNER HESSEL, THISTED A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Stiftere: TINDAL A/S, Eigil Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-08 tilføjes Bestyrelse: Janus Skak Olufsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Bestyrelse: Eigil Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Direktion: Bjarne Hedelund Hessel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Direktion: Eigil Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Selskabet tegnes tillige af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Vedtægter: 2011-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2004-04-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-28 tilføjes Navne: EJNER HESSEL, THISTED A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-27 fjernes Navne: A/S AUTOGÅRDEN THISTED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-24 tilføjes Bestyrelse: Hans-Peder Hedelund Hessel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 fjernes Bestyrelse: Preben Thindal Skovbo Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2004-04-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvevej 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Bestyrelse: Preben Thindal Skovbo Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Binavne: A/S AUTOGÅRDEN THISTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Direktion: Eigil Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Navne: A/S AUTOGÅRDEN THISTED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Stiftere: TINDAL A/S, Eigil Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)