Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2001-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 38 25, 1019 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-26 fjernes Direktion: Steen Løvenbalk Mariboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-26 fjernes Navne: UNITED 131192 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 38 25, 1019 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 fjernes Direktion: Kjeld Kornum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasingvirksomhed, handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Vedtægter: 1993-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Navne: UNITED 131192 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-26 fjernes Navne: DCP AF 3. JUNI 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-26 fjernes Direktion: Steen Løvenbalk Mariboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-20 tilføjes Navne: DCP AF 3. JUNI 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-19 fjernes Navne: DKB CONCERTPROMOTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: DKB CONCERTPROMOTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-30 fjernes Bestyrelse: Peter Tommerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Direktion: Peter Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Navne: INVESTA 11 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-30 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-17 tilføjes Navne: INVESTA 11 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-16 fjernes Navne: INVESTA II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-16 fjernes Bestyrelse: Jan Grue (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-16 fjernes Direktion: Jan Grue (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Grue (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Direktion: Jan Grue (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Navne: INVESTA II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)