Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-19 fjernes Hovedbranche: Stilladsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrupdalsvej 1, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 fjernes Bestyrelse: Lise Heibing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Direktion: Lars Heibing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Navne: HEIBING STILLADSER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Stiftere: Lars Heibing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-18 tilføjes Bestyrelse: Lise Heibing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af stilladsmateriel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 tilføjes Navne: HEIBING STILLADSER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Navne: HEIBING STILLADSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 tilføjes Vedtægter: 2001-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-09 tilføjes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Revisor: REVISIONSTEAM I/S V/MAJBRIT KRAGN &PER OBLING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupdalsvej 1, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-20 tilføjes Direktion: Lars Heibing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Hovedbranche: Stilladsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Navne: HEIBING STILLADSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: REVISIONSTEAM I/S V/MAJBRIT KRAGN &PER OBLING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Stiftere: Lars Heibing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)