Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruensgaard Plads 5, st. TH., 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 fjernes Direktion: Poul Vagn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 fjernes Navne: POUL VAGN LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Stiftere: Poul Vagn Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel som franchisetager af en Rema 1000 butik med Rema 1000 Danmark A/S som franchisegiver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-04 tilføjes Vedtægter: 1997-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruensgaard Plads 5, st. TH., 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Direktion: Poul Vagn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Navne: POUL VAGN LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Stiftere: Poul Vagn Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)