Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Reelle ejere | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 31, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Hjemmeside: www.linderoth.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: henning@linderoth.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-30 fjernes Interessenter: Peder Johannesen, Jens Kolstrup, Frits Hedegaard Eriksen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-10-01 tilføjes Interessenter: Vinnie Linderoth (offentliggjort 2000-05-02)
Den 1999-01-01 tilføjes Reelle ejere: Vinnie Linderoth (offentliggjort 2017-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Interessenter: Peder Johannesen, Jens Kolstrup, Henning Linderoth, Frits Hedegaard Eriksen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: DUPS CONSULT I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Linderoth (offentliggjort 2017-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)