Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ROLF SCHMIDT HOLDING A/S (CVR 75118317) | NORMAL | 20.12.1996 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Centrotec SE | 06.07.2022 | 12.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Medimondi AG | 14.12.2001 | 06.07.2022 | 100,00% | 100,00 % |