Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Navne: ZYNERGI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Stiftere: René Majlergaard Balslev, Martin Schacke, ASSIST PC INSTRUKTØRER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 fjernes Bestyrelse: Martin Schacke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Direktion: René Majlergaard Balslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved undervisning i anvendelse af IT samt udvikling af IT og anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Vedtægter: 2003-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Binavne: TACK IT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-27 fjernes Bestyrelse: Jens Dalgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Bestyrelse: René Majlergaard Balslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Bestyrelse: René Majlergaard Balslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Direktion: Martin Schacke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Direktion: Martin Schacke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Dalgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 fjernes Bestyrelse: Martin Schacke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 45, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Revisor: Lennart Gutfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 tilføjes Navne: ZYNERGI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-29 fjernes Navne: ASSIST VEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-30 fjernes Bestyrelse: Dan Eberhardt Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 fjernes Direktion: Dan Eberhardt Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 45, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-31 tilføjes Bestyrelse: Dan Eberhardt Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Binavne: TACK IT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Direktion: Dan Eberhardt Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Navne: ASSIST VEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Revisor: Lennart Gutfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Stiftere: René Majlergaard Balslev, Martin Schacke, ASSIST PC INSTRUKTØRER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)