Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-17 tilføjes Bestyrelse: Christian Belvedere Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-05-17 fjernes Bestyrelse: Birthe Whitta Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-03 fjernes Bestyrelse: Hans Aage Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-08 tilføjes Bestyrelse: Birthe Whitta Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-27 fjernes Bestyrelse: Hans Ejler Belvedere Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerichausgade 18, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-05-27)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: FONDEN VIGGO JØRGENSEN OG GULNARE JØRGENSENS MINDELEGAT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Formål: Af legatets årlige nettoindtægt (bruttoindtægt med fradrag af administrationsomkostninger) skal forlods hvert år udredes 100.000,- kr. til den af F.D.F. og F.D.P. drevne sommerlejrskole, kaldet Bogensholmlejren, beliggende Fuglsøvej, Femmøller. Af nævnte 100.000,- kr. skal 50.000,- kr. anvendes til vedligeholdelse af bygningerne i Bogensholmlejren, 40.000,- kr. skal anvendes til støtte for unge F.D.F. og F.D.P. medlemmer under ophold i lejren og 10.000,- kr. skal anvendes til tidligere F.D.F. medlemmers ophold i Bogensholmlejren. Såfremt Bogensholmlejren på Fuglsøvej måtte blive nedlagt, ophører førnævnte udbetaling fra legatet. Dernæst skal der i 10 år efter legatets ikrafttrædelse til Per Buckhøj, Gl. Munkegade 9, Århus og Bruno Jensen, Skanderborgvej 25, Århus til hver af disse udbetales 25.000,- kr. årligt. Endelig skal der hvert år uddeles legatportioner a 10.000,- kr. til fordel for næringsdrivende fortrinsvis inden for ostebranchen samt til mejerister, der er under uddannelse inden for ostefabrikation. Legatportioner kan også tildeles tidligere næringsdrivende eller enker efter sådanne, og stadig med fortrinsret for ostebranchens næringsdrivende samt slægtninge til Viggo og Gulnare Jørgensen. Legaterne uddeles for 1 år ad gangen efter legatbestyrelsens skøn efter forudgående bekendtgørelse om uddeling af legatportioner i et eller flere dagblade eller faglige blade efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 7.669.970,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Vedtægter: 1997-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Ejler Belvedere Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-10 tilføjes Revisor: REVFIRMA GEORG MATHIASEN I/S TORVET (offentliggjort 2015-02-09)