Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Bestyrelse: Lars Børge Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Direktion: Arne Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Hovedbranche: Byggemarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Navne: TRÆMADSEN SKAGEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Stiftere: Mads Peter Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Hellerung Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Bestyrelse: Arne Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-10 tilføjes Bestyrelse: Arne Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 fjernes Bestyrelse: Mads Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Direktion: Arne Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 fjernes Direktion: Mads Peter Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foerning eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrlse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Vedtægter: 2002-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Revisor: JYDSK REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Bestyrelse: Mads Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Direktion: Mads Peter Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Navne: TRÆMADSEN SKAGEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Revisor: JYDSK REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Stiftere: Mads Peter Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)