Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2000-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: P. B. FOODS ApS. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2005-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GD WIND NEUNTE KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PHP TRADING ApS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2019-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Egebjerg Bakke III A/S. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: Birgit Damm Pedersen, Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Birgit Damm Pedersen, Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-28 tilføjes Vedtægter: 2024-05-28 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2021-02-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stjernevej 122, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 4, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-02 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-10-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2010-01-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 4, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 4, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 4, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-13 tilføjes Direktion: Peder Haastrup Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt besidde aktier og anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-13 tilføjes Legale ejere: Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1996-11-13 tilføjes Navne: PHP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-13 tilføjes Reelle ejere: Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1996-11-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-07)
Den 1996-11-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Stiftere: Peder Haastrup Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Vedtægter: 1996-11-13 (offentliggjort 2021-02-07)
Den 1996-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)