Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klakkebjerg 57, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Direktion: Jan Sylvest (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1068 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Revisor: OLSSEE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-25 fjernes Direktion: Lars Tranemose Tjørnemark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Direktion: Lars Tranemose Tjørnemark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Revisor: OLSSEE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Vedtægter: 1997-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klakkebjerg 57, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1068 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)