Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinderød Skov 9, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 fjernes Bestyrelse: Jacob Lyng Johannessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Direktion: Erik Lyng Johannessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 fjernes Navne: FREDERIKSVÆRK AUTOMOBILER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, reparation og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 tilføjes Vedtægter: 1997-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 tilføjes Navne: FREDERIKSVÆRK AUTOMOBILER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5112 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-21 tilføjes Bestyrelse: Jacob Lyng Johannessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Direktion: Erik Lyng Johannessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinderød Skov 9, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5112 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)