Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-09-30 fjernes Binavne: GREEN MEDIA A/S, GMG OUTDOOR MEDIA A/S, GMG INSTORE MEDIA A/S, GMG AIRPORT MEDIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: dk@bbamail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-23 fjernes Navne: GMG DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: dk@bbamail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-06 fjernes Bestyrelse: Gudleiv Mæhlum Bjørklund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 fjernes Direktion: Rune Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af varer og tjenesteydelser, konsulentvirksomhed, medie-formidling, produktion og salg af reklamer og hermed naturlig forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 tilføjes Vedtægter: 1999-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-07 fjernes Bestyrelse: Peter Bencke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-17 fjernes Direktion: Alex Conrad Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-14 tilføjes Navne: GMG DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-13 fjernes Navne: GREEN MEDIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-13 fjernes Binavne: LUFTHAVNSREKLAME A/S, AIRPORT ADVERTISING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-14 tilføjes Navne: GREEN MEDIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-13 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1018 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Bencke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Direktion: Alex Conrad Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Binavne: LUFTHAVNSREKLAME A/S, AIRPORT ADVERTISING A/S, GREEN MEDIA A/S, GMG OUTDOOR MEDIA A/S, GMG INSTORE MEDIA A/S, GMG AIRPORT MEDIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1018 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)