Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-09 fjernes Binavne: THORSHIP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Hovedgade 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Direktion: Sysser Zerlang Philipson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: Administration@shipcraft.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Navne: SHIPCRAFT CARRIERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Administration@shipcraft.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-12 tilføjes Direktion: Sysser Zerlang Philipson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Direktion: Per Nykjær Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rederi, befragtning, shipping samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Vedtægter: 2010-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Bestyrelse: John Arne Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-13 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Per Nykjær Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Direktion: John Arne Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 1999-12-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-08 tilføjes Navne: SHIPCRAFT CARRIERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 fjernes Navne: THORSHIP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 4.030.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 1999-12-23)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-29 tilføjes Direktion: Per Bjerring-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 tilføjes Navne: THORSHIP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-11 fjernes Navne: VICH 4780 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-11 tilføjes Bestyrelse: John Arne Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-11 tilføjes Direktion: John Arne Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-11 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-11 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-11 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hovedgade 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Binavne: THORSHIP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: VICH 4780 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)