Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mindevej 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Direktion: Hans Marcus Kofoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Navne: MCPL 7 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Stiftere: Hans Marcus Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mindevej 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Olai Gade 47, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Olai Gade 47, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Direktion: Hans Marcus Kofoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel - herunder eksport og import - af enhver art, udlejningsvirksomhed, finansierings- samt investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Navne: MCPL 7 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Stiftere: Hans Marcus Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Vedtægter: 1996-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)