Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Haagendrup | 01.12.2023 | direktør |
Karsten Rydder Pedersen | 08.07.2022 | direktør |
Lars Hansen | 01.10.2021 | direktør |
Rasmus Rudebeck Dahl | 07.06.2012 | direktør |
Thomas Dahl | 01.01.2010 | adm. dir |
Ole Brink Jensen | 15.06.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Allermann | 31.08.2020 | 15.08.2023 | direktør |
Klaus Christensen | 31.08.2020 | 01.10.2021 | direktør |
Michael Beck | 11.10.2017 | 30.04.2020 | direktør |
Henrik Bornø | 02.10.2017 | 31.08.2020 | direktør |
Per Keller | 06.05.2015 | 11.10.2017 | direktør |
Martin Mølster Jensen | 18.06.2008 | 28.02.2013 | direktør |
Leif Bork Petersen | 18.06.2008 | 01.01.2010 | adm. dir |
John Grundahl Lund | 18.06.2008 | 02.03.2009 | direktør |
Niels Christian Dahl Nielsen | 04.11.2004 | 18.06.2008 | adm. dir |
Reimer Mikeli Olsen | 01.05.2000 | 18.06.2008 | direktør |
Per Bjarne Liljegren | 01.08.1997 | 01.07.1998 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.12.1996 | 02.04.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Holst Boye | 08.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Cornett | 22.09.2014 | formand |
Niels Christian Dahl Nielsen | 02.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Rydder Pedersen | 09.07.2021 | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Walbom | 22.09.2014 | 09.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Andersen | 21.09.2009 | 22.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Leif Bork Petersen | 10.12.2004 | 22.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Dahl | 14.11.2002 | 22.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Rudebeck Dahl | 03.09.2002 | 22.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dahl | 03.09.2002 | 22.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carlo Mathias Jensen | 02.04.1997 | 01.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Preben Rune Thomsen | 02.04.1997 | 10.08.1999 | formand |
Preben Bang Henriksen | 01.12.1996 | 02.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.12.1996 | 02.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.12.1996 | 02.04.1997 | formand |