Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Navne |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-26 tilføjes Direktion: Line Sølyst Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortunstræde 5, 1065 København K (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@palsteen.dk (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-02-04 tilføjes Bestyrelse: Diana Winther Hansen (næstformand) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Formål: Fondens overskud anvendes på følgende måde: a) De årlige renteindtægter og overskud fra den fonden tilhørende ejendom, efter fradrag for fornødne driftsudgifter, herunder administration, anvendes til dels økonomisk hjælp til ældre værdigt trængende kolleger og medlemmer af lauget eller disses efterladte, herunder ægtefæller, subsidiært andre, der er eller har været beskæftiget ved faget eller disses efterladte, dels tilskud til landsdækkende, fællesfaglig orientering, herunder tilskud til uddannelse, omskoling og dygtiggørelse af kolleger og i fornødent omfang tillige lærlinge, der blandt andet ønsker efteruddannelse indenfor faglige områder samt dels tilskud til fællesarrangementer for ældre kolleger og ægtefæller efter afdøde kolleger. b) Ejendommen, beliggende Fortunstræde 5, anvendes fortrinsvis som organisationskontor for fagets faglige organisationer og til udlejning. Overskud hidhørende fra denne ejendom kan anvendes til de under punkt a) nævnte formål eller anvendes til konsolidering efter bestyrelsens skøn. c) Bestyrelsen er berettiget til af de løbende indtægter at anvende en del heraf til forbedringer af fondens ejendom udover, hvad der afsættes til almindelig vedligeholdelse m.v. d) Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at overføre ikke udnyttet del af årets overskud til efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at en del af årets overskud anvendes til konsolidering af fondens grundkapital til styrkelse af fondens fremtidige opgaver. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 964.572,00 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden, respektive næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2010-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2010-04-25 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Bestyrelse: John Bieber Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: Niels Hans Ejler Noiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Bestyrelse: Kim Bille Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-20 fjernes Bestyrelse: Bent Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-08 tilføjes Bestyrelse: Kim Bille Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-08 fjernes Bestyrelse: Knud Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunstræde 5, 1065 København K (offentliggjort 2020-01-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: SADELMAGER- OG TAPETSERERLAUGET I KØBENHAVNS STIFTELSE OG LEGATFOND (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-07 tilføjes Bestyrelse: Peder Raagaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-07 fjernes Bestyrelse: Leif Benny Eifos Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-10 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Holten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-24 fjernes Bestyrelse: Per Berner Langhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-08-03 fjernes Bestyrelse: Aage Heller (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-29 tilføjes Bestyrelse: Aage Heller (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Revisor: Niels Hans Ejler Noiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-21 tilføjes Formål: Fondens formål er: a. De årlige renteindtægter og overskud fra de fonden tilhørende ejendomme anvendes til økonomisk hjælp til ældre, trængende kolleger eller disses efterladte ægtefæller, til uddeling af friboliger til ældre kolleger efter bestyrelsens indstilling, tilskud til fællesfaglig orientering, herunder tilskud til uddannelse og dygtiggørelse af kolleger, der ønsker efteruddannelse indenfor faglige områder samt til tilskud til fællesarrangementer for ældre kolleger og ægtefæller efter afdøde kolleger. b. Ejendommen, beliggende Ndr. Fasanvej, kaldet "Stiftelsen" anvendes på følgende måde: Ejendommen kan tildeles friboliger til ældre medlemmer af Københavns Sadelmager- og Tapetsererlaug efter bestyrelsens indstilling, idet frie lejligheder er forbeholdt aktive og passive medlemmer og støtte medlemmer af Sadelmager- og Tapetsererlauget. Overskud hidrørende fra denne ejendom kan anvendes til de under pkt. a nævnte formål eller anvendes til konsolidering af fondsformuen efter bestyrelsens skøn c. Ejendommen, beliggende Fortunstræde 5, anvendes fortrinsvis som organisationskontor for fagets faglige organisationer. Overskud hidrørende fra denne ejendom kan anvendes til de under pkt. a nævnte formål eller anvendes til konsolidering efter bestyrelsens skøn. d. Bestyrelsen er berettiget til at de løbende indtægter at anvende en del heraf til forbedringer af fondens ejendomme udover, hvad der afsættes til almindelig vedligeholdelse m.v. e. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at overføre ikke udnyttet del af årets overskud til efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at en del af årets overskud anvendes til konsolidering af fondens grundkapital til styrkelse af fondens fremtidige opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-21 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden, respektive næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-21 tilføjes Vedtægter: 1992-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)