Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Jørgen Fevre Le | 02.12.1996 | 21.12.2005 | direktion |
Lars Hargbøl Jensen | 02.12.1996 | 20.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Hother le Fevre | 20.09.2001 | 31.05.2005 | bestyrelse |
Ole Vedel | 20.09.2001 | 31.05.2005 | formand |
Bent Jørgen Fevre Le | 02.04.2001 | 31.05.2005 | bestyrelse |
Lars Hargbøl Jensen | 02.12.1996 | 20.09.2001 | bestyrelse |
Steen Møller | 02.12.1996 | 20.09.2001 | bestyrelse |