Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Johannes Jørgensen | 30.12.2011 | formand |
Henrik Bartels Petersen | 04.11.2010 | bestyrelse |
Flemming Stäcker Østergaard | 27.09.2004 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Rasmussen | 30.12.2011 | 23.09.2016 | bestyrelse |
Cherie Østergaard | 25.01.2011 | 30.12.2011 | bestyrelse |
Jens Hovgaard Christiansen | 04.11.2010 | 25.01.2011 | bestyrelse |
Cherie Østergaard | 27.09.2004 | 04.11.2010 | bestyrelse |
Flemming Preben Stäcker Østergaard | 27.09.2004 | 04.11.2010 | bestyrelse |