Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bengt Olof Tony Sundstrøm(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 8,00 % | 16,00 % |
Eskil Peter Lund(virk.: 51) | 5,88 % | 9,80 % | 11,76 % | 11,76 % |
Lars Tabor Winther(virk.: 9) | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % | 50,00 % |
Poul Bernhardt Larsen(virk.: 52) | 17,31 % | 19,23 % | 23,08 % | 44,23 % |
Pct. | 11,95 % | 14,14 % | 17,06 % | 27,37 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Bernhardt Larsen | 01.05.1984 | N. Dalhoffs Vej 9, 2000 Frederiksberg |
Bengt Olof Tony Sundstrøm | 21.03.2006 | Bellevuevej 10, 2930 Klampenborg |
Eskil Peter Lund | 01.07.2015 | Skodsborg Strandvej 83, 2942 Skodsborg |
Lars Tabor Winther |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BOLDT AUTOMOBILER ApS | 33779992 | NORMAL | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
Boldt Ejendomme | 10133998 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Humlebæk Møbellakering v/Adiqüzel Pehlivan | 28370105 | Aktiv | Reparation af møbler og boligudstyr (952400) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 17.10.1996 (1088 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
allenbergbymette IVS | 36695854 |
AllenbergCare | 41290498 |
Allen Campbell Holding ApS | 41340983 |
All Energy | 37927635 |
Allen Invest ApS | 36714638 |
Alleo Invest ApS | 39179334 |
ALLE OPTIK ApS | 51851617 |
Alleq | 37481157 |
Aller & Kristiansen ApS | 38197134 |
Aller-CHA ApS | 39179814 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengt Olof Tony Sundstrøm(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Eskil Peter Lund(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 36 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Lars Tabor Winther(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Poul Bernhardt Larsen(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 1 | 22 | 17 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 44 % | 0 % | 1 % | 26 % | 26 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bengt Olof Tony Sundstrøm(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 15 | 1 | 12 |
Eskil Peter Lund(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 42 | 2 | 26 |
Lars Tabor Winther(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 1 | 3 |
Poul Bernhardt Larsen(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 4 | 0 | 45 |
Sum | 47 | 67 | 4 | 86 |
Pct. | 23 % | 33 % | 2 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |