Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Olejasz Larsen | 10.12.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Henrik Kolind | 01.05.2004 | 10.12.2012 | direktør |
Niels Hougaard | 29.05.1998 | 18.05.2004 | direktør |
Ole Berg Rasmussen | 29.05.1998 | 10.09.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Fabricius | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Smith Hansen | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hasse Jørgensen | 20.04.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Henriette Vastrup | 20.04.2020 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Louise Baltzer Engelund | 24.02.2020 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lund Madsen | 01.04.2016 | 20.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Windfeld | 10.12.2012 | 24.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mads Smith Hansen | 05.01.2011 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hasse Jørgensen | 03.07.2009 | 19.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Olejasz Larsen | 03.07.2009 | 10.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hesseldahl | 15.03.2004 | 03.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Berg Rasmussen | 29.05.1998 | 05.01.2011 | formand |
Jens Henrik Kolind | 29.05.1998 | 03.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hougaard | 29.05.1998 | 15.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ove Christensen | 16.09.1996 | 10.09.1998 | formand |
Kim Simonsen | 16.09.1996 | 10.09.1998 | næstformand |
Ove Hygum | 16.09.1996 | 23.03.1998 | bestyrelsesmedlem |