Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år |
Den 2004-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 3, 9870 Sindal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Navne: SH CLIPPER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-27 fjernes Direktion: Leif Bergenhammer Møller (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1991-01-16 tilføjes Navne: SH CLIPPER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-15 fjernes Navne: TFM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN A/S STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder import og eksport, industrivirksomhed, investering i beslægtede virksomheder, ejendomme, aktier, obligationer og lignende, som direktionen finder naturligt i forbindelse med selskabets drift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 tilføjes Vedtægter: 1990-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Navne: TFM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-01 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET TORBEN FRIIS MØLLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Direktion: Torben Friis-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 3, 9870 Sindal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-28 tilføjes Direktion: Torben Friis-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET TORBEN FRIIS MØLLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN A/S STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)