Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudolph Wulffs Gade 4, 4. TV., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 fjernes Direktion: Lars Åke Vedel Möller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 fjernes Navne: LÅM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-16 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-27 tilføjes Navne: LÅM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-26 fjernes Navne: PBH 25.201 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.345.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Direktion: Lars Åke Vedel Möller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Scanprint Holding A/S samt handel og investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Vedtægter: 1997-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudolph Wulffs Gade 4, 4. TV., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: PBH 25.201 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)