Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Norup | 30.08.1996 | 05.03.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Abel Christine Ruth Norup | 22.11.2001 | 05.03.2002 | bestyrelse |
Peder Michael Rudbæk | 16.11.1999 | 22.11.2001 | bestyrelse |
Bjarne Bruun-Pedersen | 05.10.1998 | 16.11.1999 | bestyrelse |
Gerner Jacobsen | 05.10.1998 | 16.11.1999 | bestyrelse |
Jørgen Dahl | 19.12.1997 | 05.10.1998 | bestyrelse |
Valentino Edvard Brandt Dalgaard | 30.08.1996 | 05.03.2002 | bestyrelse |
Ole Norup | 30.08.1996 | 05.03.2002 | bestyrelse |
Jørgen List Kristensen | 30.08.1996 | 19.12.1997 | bestyrelse |