Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Navne | Bestyrelse | ||||
Direktion | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: CloudInvaders IVS. (offentliggjort 2018-06-10)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CloudInvaders IVS. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 35, 2840 Holte (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rude Vang 15 b., 2840 Holte (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med konsulentarbejde og rådgivning i forbindelse med EDB og software udvikling. Selskabet ejer alle rettigheder i forbindlese med produktet - herunder potentielle immaterialrettigheder og den til disign og salg nødvendige konwhow. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Vedtægter: 2011-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rude Vang 15 b., 2840 Holte (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2009-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 7, 2840 Holte (offentliggjort 2007-11-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 7, 2840 Holte (offentliggjort 2007-11-25)
Den 2007-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 24, 2. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@computerscan.dk (offentliggjort 2006-03-13)
Den 2005-03-31 tilføjes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 24, 2. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2004-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 7, 2840 Holte (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2004-12-31 tilføjes Navne: JAKOB ANKER HEEGAARD ApS (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2004-12-30 fjernes Navne: KOMMID ApS (offentliggjort 2004-07-28)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Bestyrelse: Peter Chresten Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Peter Chresten Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 7, 2840 Holte (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2004-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Staktoften 8, 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-07-28)
Den 2004-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staktoften 8, 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-07-28)
Den 2004-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 48 (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2004-07-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Chresten Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Direktion: Jakob Anker Heegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 fjernes Direktion: Jakob Anker Heegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Navne: KOMMID ApS (offentliggjort 2004-07-28)
Den 2004-07-08 fjernes Navne: JAKOB ANKER HEEGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-09 fjernes Binavne: COMPUTERSCAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 48 (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 14, st. TH., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-28 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-31 tilføjes Direktion: Jakob Anker Heegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 14, st. TH., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-29 tilføjes Binavne: COMPUTERSCAN ApS, TAINTIX GAMES ApS, FREEFORM WORLDS ApS, COMPUTERSCAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-29 tilføjes Legale ejere: Jakob Anker Heegaard (offentliggjort 2018-06-10)
Den 1996-08-29 tilføjes Navne: JAKOB ANKER HEEGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jakob Anker Heegaard (offentliggjort 2018-06-10)
Den 1996-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Stiftere: Jakob Anker Heegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)