Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 57, 8450 Hammel (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Interessenter: Karl Peter Holbeck (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Kontaktoplysninger: peter.holbeck@mail.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Navne: PETER HOLBECK (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.holbeck@mail.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 57, 8450 Hammel (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 57, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 57, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-18 tilføjes Interessenter: Karl Peter Holbeck (offentliggjort 2022-10-06)
Den 1996-11-18 tilføjes Navne: PETER HOLBECK (offentliggjort 2022-10-06)
Den 1996-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-10-04)