Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Direktion: Isabella Grünwald (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 fjernes Direktion: Kim Grünwald (direktion) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Isabella Grünwald (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2020-02-12 fjernes Reelle ejere: Liana Andzane (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Isabella Grünwald (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2018-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2018-12-11 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: Cocon Design ApS (offentliggjort 2018-01-28)
Den 2017-09-25 fjernes Legale ejere: Kim Grünwald (offentliggjort 2018-01-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Reelle ejere: Kim Grünwald, Isabella Grünwald (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-09-25 fjernes Reelle ejere: Kim Grünwald (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-12 tilføjes Reelle ejere: Liana Andzane (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2008-05-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødgårdsvej 29, 2840 Holte (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hersegade 18, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og formidle rådgivning og støtte opfølgning heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Navne: INTERNATIONAL TAX-ADVISOR CENTER ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-03-12 fjernes Navne: INTERNATIONAL TAX-ADVISOR CENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-03-13 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2008-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Vedtægter: 2008-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-09 fjernes Revisor: Steen Ingtrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Legale ejere: Kim Grünwald (offentliggjort 2018-01-28)
Den 1997-05-18 tilføjes Navne: INTERNATIONAL TAX-ADVISOR CENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-17 fjernes Navne: SCSK 1979 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-17 tilføjes Direktion: Kim Grünwald (direktion) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 1997-05-17 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-17 tilføjes Revisor: Steen Ingtrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-17 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hersegade 18, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-15 tilføjes Binavne: ITAC DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-15 tilføjes Navne: SCSK 1979 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 1996-10-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)