Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-05 fjernes Binavne: MESSEKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lembckesvej 31, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-03 fjernes Direktion: Brian Fredsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-03 fjernes Navne: ALL ROUND TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Stiftere: Lili Malene Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-29 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-20 tilføjes Navne: ALL ROUND TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-19 fjernes Navne: 3 FORM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-19 tilføjes Direktion: Brian Fredsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 fjernes Direktion: Jan Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af tilbehør til elektronikbranchen, og handel med elektronisk udstyr, herunder i særdeleshed radio, TV og videoudstyr, samt indretning og arrangering af messer samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Vedtægter: 1999-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lembckesvej 31, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-15 tilføjes Binavne: MESSEKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Direktion: Jan Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-15 tilføjes Navne: 3 FORM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Stiftere: Lili Malene Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)