Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Thygesen Nielsen | 21.05.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Thomsen | 10.10.1996 | 21.05.2004 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alexander Stenstrup Hagensen | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sjurdur Vestergaard Jacobsen | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hagensen | 18.08.2008 | formand |
Søren Thygesen Nielsen | 21.04.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Lene Vilhelmsen | 18.08.2008 | 10.11.2021 | bestyrelse |
Jørgen Villemoes Larsen | 09.08.2006 | 18.08.2008 | bestyrelse |
Lissa Brock | 30.08.2005 | 09.08.2006 | bestyrelse |
Hans Erik Olsen | 25.09.1997 | 21.05.2004 | bestyrelse |
Jens Jensen | 25.09.1997 | 29.02.2000 | bestyrelse |
Poul Meldgaard | 28.04.1997 | 01.02.2005 | formand |
Gert Thomsen | 10.10.1996 | 21.05.2004 | bestyrelse |
Lissa Brock | 10.10.1996 | 21.05.2004 | bestyrelse |