Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Gottfredsen | 25.11.2019 | 23.06.2022 | adm. dir |
Thomas Bjørn Erichsen | 01.06.2016 | 25.11.2019 | direktør |
Pernille Nicoline Gjøls-Andersen | 15.03.2012 | 31.05.2016 | direktør |
Johnny Emil Søbæk Henriksen | 18.01.2005 | 15.03.2012 | direktør |
Søren Kyllebæk | 21.10.1996 | 18.01.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Holmer | 27.05.2021 | 23.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gottfredsen | 25.11.2019 | 23.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ole Lundgren | 25.11.2019 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bjørn Erichsen | 01.06.2016 | 25.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helen Rosina Cavanagh | 15.01.2015 | 25.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Nicoline Gjøls-Andersen | 15.03.2012 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Mehl | 31.05.2011 | 15.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Folmann | 30.05.2007 | 31.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
John James Byrnes JR | 31.05.2006 | 23.06.2022 | formand |
Mads Peter Ohrt | 31.05.2006 | 30.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Emil Søbæk Henriksen | 18.01.2005 | 15.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Allan Thomassen | 21.10.1996 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Plenge Egedal | 21.10.1996 | 31.05.2006 | formand |
Søren Kyllebæk | 21.10.1996 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |