Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær Vænge 72, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-19 fjernes Direktion: Poul Georg Duer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-19 fjernes Navne: MANIGOFF & BERG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Stiftere: CMR INVEST ApS, BCB ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2010-11-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: AJOUR REVISION ADMINISTRATION & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2000-11-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær Vænge 72, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær Vænge 72, 3500 Værløse (offentliggjort 1999-12-28)
Den 2006-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med ejendomme og udlejning af lokaler til erhverv og beboelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Vedtægter: 2006-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-10 tilføjes Revisor: AJOUR REVISION ADMINISTRATION & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-10 fjernes Revisor: AJOUR REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Revisor: AJOUR REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 fjernes Revisor: NIELS-ERIK HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2000-11-02)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær Vænge 72, 3500 Værløse (offentliggjort 1999-12-28)
Den 1999-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 29, 4. th., 1722 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 fjernes Direktion: Christophe Manigoff Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Direktion: Poul Georg Duer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 fjernes Direktion: Signe Malene Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Direktion: Signe Malene Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 29, 4. th., 1722 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-09 tilføjes Direktion: Christophe Manigoff Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-09 tilføjes Navne: MANIGOFF & BERG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-02-19)
Den 1996-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Revisor: NIELS-ERIK HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Stiftere: CMR INVEST ApS, BCB ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-19)
Den 1996-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)