Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Dan | 02.01.1997 | |
Lars Martin Bøgeholm Jensen | 02.01.1997 | |
Preben Dige Pedersen | 02.01.1997 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LARS MARTIN BØGEHOLM JENSEN ApS (CVR 26438586) | NORMAL | 01.07.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
HENRIK DAN ApS (CVR 26437962) | NORMAL | 01.07.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PREBEN DIGE PEDERSEN ApS (CVR 26438365) | 01.01.2002 | 01.07.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
LARS MARTIN BØGEHOLM JENSEN ApS (CVR 26438586) | 01.01.2002 | 30.06.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
HENRIK DAN ApS (CVR 26437962) | 01.01.2002 | 30.06.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |