Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Graakjær Lund | 15.11.1996 | 04.07.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Reedtz Sparrevohn | 13.08.2013 | 04.07.2014 | bestyrelse |
Henrik Grand Petersen | 13.08.2013 | 04.07.2014 | bestyrelse |
Carsten Fich | 13.08.2013 | 04.07.2014 | formand |
Dorthe Christensen | 11.06.2012 | 13.08.2013 | bestyrelse |
Arne Paabøl Andersen | 15.11.1996 | 13.08.2013 | bestyrelse |
Bjarne Graakjær Lund | 15.11.1996 | 13.08.2013 | bestyrelse |
Eva Graakjær Lund | 15.11.1996 | 11.06.2012 | bestyrelse |
Lene Graakjær Lund | 15.11.1996 | 30.04.2002 | bestyrelse |