Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kapital | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Navne | Direktion | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1997-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 727 COMMUNICATION A/S. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2002-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: KOK & ELERT A/S. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2003-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VALEUR & KOK I/S. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2004-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: KOK & ELERT A/S. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Elert & Kok Holding A/S. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kok & Kok ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2022-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KOK & ELERT A/S. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KOK & ELERT A/S. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOK & ELERT A/S. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klean Group ApS. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2023-10-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-10-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindealle 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordrevej 78, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-03-13 fjernes Hovedbranche: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-03-14 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-13 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-13 fjernes Binavne: CASACOPIA ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-26 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2017-09-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@kok.biz (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-06-12 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-26 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskaber og beslægtede selskaber samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 tilføjes Vedtægter: 2009-02-17 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2008-10-24 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-24 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 1999-12-06)
Den 2005-06-21 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordrevej 78, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2005-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Humleballe 40, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-06 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 1999-12-06)
Den 1999-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Navne: KOK INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-14 fjernes Navne: PBH 25.192 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-14 tilføjes Direktion: Flemming Kok (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-14 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 1996-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humleballe 40, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Binavne: CASACOPIA ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Kok (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: PBH 25.192 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Kok (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)