Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Direktion | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2000-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSPIN A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2024-03-08 tilføjes Legale ejere: LP Holding II ApS, KL 2024 Holding ApS, OL 2024 Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-03-08 fjernes Legale ejere: LP Holding 2024 ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-07 tilføjes Legale ejere: LP Holding 2024 ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-07 fjernes Legale ejere: Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 6, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-05-25 tilføjes Legale ejere: Søren Horslund Gantzel Pedersen, Julie Horslund Gantzel Pedersen (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-05-25 fjernes Legale ejere: Søren Horslund Gantzel Pedersen, Julie Horslund Gantzel Pedersen (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-05-25 tilføjes Reelle ejere: Søren Horslund Gantzel Pedersen, Julie Horslund Gantzel Pedersen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-01-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Vedtægter: 2014-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-06 fjernes Bestyrelse: Christian Eli Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-12 tilføjes Bestyrelse: Christian Eli Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 tilføjes Legale ejere: Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2002-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-29 fjernes Bestyrelse: Laila Horslund Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-28 tilføjes Navne: LP HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-27 fjernes Navne: SLP 11.134 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-27 tilføjes Bestyrelse: Laila Horslund Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-27 tilføjes Direktion: Lars Gantzel Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-27 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Gantzel Pedersen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 1997-02-27 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: SLP 11.134 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)