Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvejen 10, 7830 Vinderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-06 fjernes Bestyrelse: Leon Giessing Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-06 fjernes Direktion: Jørgen Bjerrisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-06 fjernes Navne: SØVEJEN INVEST HERRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-05-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-06-30 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Bestyrelse: Leon Giessing Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Vedtægter: 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Direktion: Kim Sønderby Munksgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvejen 10, 7830 Vinderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvejen 10, 7830 Vinderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 141.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-08 tilføjes Navne: SØVEJEN INVEST HERRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-07 fjernes Navne: PBH 25.138 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-20 tilføjes Direktion: Kim Sønderby Munksgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-20 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvejen 10, 7830 Vinderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: PBH 25.138 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)