Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2001-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlsvej 16, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Bestyrelse: Per Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Direktion: Anders Hedegaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Navne: A.H. AF 1/9 1996 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Stiftere: Anders Hedegaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-01 tilføjes Bestyrelse: Palle Skov Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 fjernes Bestyrelse: Jeanette Hangaard Thielfoldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Hangaard Thielfoldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Bestyrelse: Torben Steen Nordquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Vedtægter: 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Bestyrelse: Torben Steen Nordquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlsvej 16, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Frilandsvej 102, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frilandsvej 102, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Anders Hedegaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: A.H. AF 1/9 1996 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: Anders Hedegaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)