Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Wind | 02.01.2003 | 10.11.2009 | direktion |
Martin Høgh | 28.08.1996 | 02.01.2003 | direktion |
Lisbeth Høgh | 28.08.1996 | 02.01.2003 | direktion |
Jeannette Christine Sondorp | 28.08.1996 | 30.09.1997 | direktion |
Carsten Utzon | 28.08.1996 | 30.09.1997 | direktion |